Den tidligere integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har tirsdag afgivet sit sidste ordførerskab for partiet Venstre. Det skete på et møde i folketingsgruppen, oplyser partiet.
Gitte Lillelund Bech overtager således Rønns hverv som grønlandsordfører.
Ifølge Venstres pressetjeneste er ordførerskabet overgivet efter eget ønske, da Birthe Rønn Hornbech tidligere har meddelt, at hun ikke genopstiller for Venstre ved næste valg.
CV - Gitte Lillelund Bech
Født 21. januar 1969 i Aarhus, datter af lektor Jørgen Bech og laborant Helle Lillelund Bech. Gift med Thomas Egebo, departementschef i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Amtskreds fra 1. oktober 1999 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Gladsaxekredsen fra 1996.
Parlamentarisk karriere
Forsvarsminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Udviklingsordfører 2010, indfødsretsordfører 2007-2010, transportpolitisk ordfører 2005-2006 og uddannelsespolitisk ordfører 2001-2005. Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-2010. Næstformand for Forsvarsudvalget 2005-2006. Tidligere medlem af Udenrigsudvalget, Forsvarsudvalget og Indfødsretsudvalget. Tidligere stedfortræder i Uddannelsesudvalget og Skatteudvalget.
Uddannelse og erhverv
Cand.merc.mat., Handelshøjskolen i København, fra 1990 til 1992.
HA(mat.), Handelshøjskolen i København, fra 1987 til 1990.
Økonom, Nykredit, fra 1998 til 1999.
Konsulent, Financial Specialist, COWI Rådgivende Ingeniører A/S, fra 1994 til 1998.
Financial Analyst, Den Danske Bank, fra 1991 til 1994.
Tillidshverv
Næstformand og sekretær i Venstre i Østre Storkreds (10. kreds) 1991-1996. Medlem af Bydelsrådet på Indre Østerbro 1996-2001. Kandidat ved europaparlamentsvalget for Venstre 1999.
Udmærkelser
German Marshall Fellow 2003.